Carsten Sole Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 741' DKK Sole Corp ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.408' DKK SOLE PEDERSEN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 778' DKK Sole Corp ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.024' DKK Sole Corp ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos SOLE PEDERSEN ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS (21 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 i CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Carsten Sole Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Carsten nu bestreddet i 21 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 553' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sole Corp ApS
Via CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Sole Corp ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Sole Corp ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
SOLE PEDERSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.10.2014
Registreringsdato: 03.10.2014 -
SOLE PEDERSEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2014
Registreringsdato: 03.10.2014
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
26.09.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2004 - 03.10.2014
Bestyrelsesmedlem
20.10.2004 - 03.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Sole Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 328' DKK. Gennem holdingselskabet CARSTEN SOLE PEDERSEN HOLDING ApS har Carsten derfor også andele i Sole Corp ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Sole Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Sole Corp ApS kunne fremvise et overskud på 741' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SOLE PEDERSEN ApS kunne fremvise et underskud på 1.408' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Mette Green Kjølbye.