Torben Johnsen Høj
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Thorfisk A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.477' DKK THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S) (2021) |
Største underskud: | -27.102' DKK THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 49.848' DKK THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S) (2021) |
Største gæld: | 90.654' DKK THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 200 årsværk hos THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ACE 2012 HOLDING ApS (12 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2003 ved Thorfisk A/S (tidligere THORFISK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Johnsen Høj i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 10.477' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 3. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACE 2012 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ACE 2012 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
A/S HVIDE SANDE ISVÆRK (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Tungevej Ejendomsselskab ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
Tungevej Ejendomsselskab ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
16.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.02.2023 - 27.05.2024
Ejerandel: 42% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2015 - 15.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.02.2012 - 23.04.2022
Bestyrelsesmedlem
07.02.2012 - 23.04.2022
Reel ejer
09.07.2014 - 14.12.2020
Reel ejer
15.12.2020 - 01.06.2022
Ejerandel: 39% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2015 - 23.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Johnsen Høj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved A/S HVIDE SANDE ISVÆRK der præsenterede et overskud på 1.171' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved Netfisk Hvide Sande ApS der præsenterede et underskud på 791' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 2012 til 2022 hos VESTFISK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.633' DKK (THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.031' DKK (THORFISK A/S (Nu: Thorfisk A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14' DKK (ACE 2012 HOLDING ApS).