Morten Buhl Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANFOSS GLOBAL SALES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.366.700' DKK DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.546.080' DKK DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S (2022) |
Største gæld: | 1.453.367' DKK DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S (2019) |
Flest årsværk: | 1.160 årsværk hos DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 i DANFOSS GLOBAL SALES A/S (tidligere POWERLYNX A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Morten Buhl Sørensen i 3 år 9 måneder, inden stoppet d. 17. december 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2012.
Direktørposter (1)
-
DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.2015
Registreringsdato: 13.03.2015 -
POWERLYNX A/S (Nu: DANFOSS GLOBAL SALES A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2010
Registreringsdato: 17.12.2010 -
DANFOSS SI AF 25. JUNI 2010 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2010
Registreringsdato: 03.08.2010
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2007 - 17.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2010 - 03.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2007 til 2010 hos DANFOSS GLOBAL SALES A/S.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jens Gaarde Gad.