Thomas Broe-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 31. MAJ 2005 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 756.541' DKK Netcompany Group A/S (2022) |
Største underskud: | -743.495' DKK Kg BidCo ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.526.870' DKK Netcompany Group A/S (2022) |
Største gæld: | 1.802.223' DKK Forward HoldCo A/S (Nu: Pure Gym Denmark Holding A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Maglemosevej Invest ApS (7 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2003 hos SELSKABET AF 31. MAJ 2005 A/S (tidligere AUDIO HOLDING A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Thomas Broe-Andersen i 1 år, før stoppet d. 18. juni 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Maglemosevej Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
MICROSHADE A/S
Via Maglemosevej Invest ApS -
Above Sports ApS
Via Maglemosevej Invest ApS -
Il Connubio ApS
Via Maglemosevej Invest ApS -
The Fiddlery ApS UNDER KONKURS
Via Maglemosevej Invest ApS -
MicroMojo ApS
Via Maglemosevej Invest ApS -
ARTA Copenhagen ApS UNDER KONKURS
Via Maglemosevej Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Maglemosevej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2017 -
BG40-5 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2023 -
Il Connubio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
GRAM EQUIPMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.02.2020 -
MICROSHADE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2022 -
Green Hydrogen Systems A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.2024 -
GEH INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.01.2018 -
Ton TopCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2017 -
Kg BidCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2019 -
FSN HoldCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2018 -
BG40-5 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2023
Tidslinje (117)
-
Green Hydrogen Systems A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
The Fiddlery ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
BG40-5 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Broe-Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Maglemosevej Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 96.427' DKK. Gennem holdingselskabet Maglemosevej Invest ApS har Thomas derfor også andele i MICROSHADE A/S (33.34-49.99%), Above Sports ApS (33.34-49.99%), Il Connubio ApS (100%), The Fiddlery ApS (10-14.99%), MicroMojo ApS (10-14.99%) samt ARTA Copenhagen ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Broe-Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Broe-Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Netcompany Group A/S der præsenterede et overskud på 497.256' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos Kg BidCo ApS der præsenterede et underskud på 743.495' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 30 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos Ton TopCo ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 75.960' DKK (HUSCOMPAGNIET A/S (Nu: HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 142.305' DKK (SCHIELDER A/S (Nu: LAGKAGEHUSET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.353.253' DKK (HUSCOMPAGNIET A/S (Nu: HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -407.593' DKK (Kg BidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Nicolai Celinder Norrbom.