Mogens Bejder Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anpartsselskabet af 14.10.2003 (Direktør) |
Største overskud: | 1.298' DKK JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) (2021) |
Største underskud: | -864' DKK JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 514' DKK JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.820' DKK SPORTIGAN PROMOTION ApS (Nu: Anpartsselskabet af 14.10.2003) (2014-15) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Anpartsselskabet af 14.10.2003 (14 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 i Anpartsselskabet af 14.10.2003 (tidligere SPORTS PARTNER ESBJERG ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Mogens Bejder Christensen i 14 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 10. april 2018.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 339' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IS Esbjerg ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
MOGENS BEJDER CHRISTENSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019 -
JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019 -
MOGENS BEJDER CHRISTENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.08.2005 - 27.05.2019
Reel ejer
07.11.2017 - 27.05.2019
Direktør
27.02.2018 - 04.04.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.01.2009 - 10.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.06.2007 - 10.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.10.2003 - 10.04.2018
Bestyrelsesmedlem
11.04.2015 - 10.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JAP 3 ApS (Nu: IS Esbjerg ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.298' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SPORTIGAN PROMOTION ApS (Nu: Anpartsselskabet af 14.10.2003) kunne offentliggøre et underskud på 859' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Kent Tofte Kongerslev.