Susanne Blankholm
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 180.628' DKK SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998) (2022) |
Største underskud: | -2.963' DKK A/S PSE 17 NR. 1327 (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003) (2015) |
Største egenkapital: | 1.311.081' DKK SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998) (2023) |
Største gæld: | 71.749' DKK SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998) (2022) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos A/S PSE 17 NR. 1327 (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Aktieselskabet af 04.06.2003 (11 år 7 måneder) |
Det hele startede i 2003 hos SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Blankholm i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 26. februar 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor livsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. september 2014.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
A/S PSE 17 NR. 1327 (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2015
Registreringsdato: 14.04.2015 -
SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2009
Registreringsdato: 26.02.2009 -
SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2009
Registreringsdato: 26.02.2009
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2003 - 14.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2003 - 26.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2003 - 26.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Blankholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos A/S PSE 17 NR. 1327 (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003) der præsenterede et underskud på 2.963' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 2003 til 2015 hos Aktieselskabet af 04.06.2003.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 141.490' DKK (SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.311.081' DKK (SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 509' DKK (A/S PSE 17 NR. 1327 (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003)).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Karsten Laursen.