Trine Axelsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFA TRAFIK REKLAME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.068' DKK AFA REKLAME ÅRHUS A/S (2022) |
Største underskud: | -9.629' DKK AFA REKLAME ÅRHUS A/S (2014) |
Største egenkapital: | 171.671' DKK AFA REKLAME ÅRHUS A/S (2023) |
Største gæld: | 33.593' DKK AFA TRAFIK REKLAME A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFA REKLAME ÅRHUS A/S (21 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2002 ved AFA TRAFIK REKLAME A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Trine Axelsen i 14 år 6 måneder, før stoppet den 22. juni 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 369' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fremawi Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AFA REKLAME ÅRHUS A/S
Via Fremawi Holding ApS -
AFA DECAUX A/S
Via AFA REKLAME ÅRHUS A/S -
SØNDER ALLE 14 ApS
Via AFA REKLAME ÅRHUS A/S
Direktørposter (2)
-
AFA REKLAME ÅRHUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
Fremawi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
AFA Aarhus Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
AFA REKLAME ÅRHUS A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
Fremawi Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Trine har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2023 - 09.10.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2002 - Stadig aktiv
Ejer
04.04.2012 - 04.11.2019
Ejer
05.11.2019 - 09.10.2023
Reel ejer
05.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.03.2004 - 04.11.2019
Reel ejer
05.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2002 - 22.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Trine Axelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fremawi Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 85.832' DKK. Gennem holdingselskabet Fremawi Holding ApS har Trine derfor også andele i AFA REKLAME ÅRHUS A/S (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Trine Axelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AFA REKLAME ÅRHUS A/S kunne fremvise et overskud på 29.068' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AFA REKLAME ÅRHUS A/S kunne fremvise et underskud på 9.629' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28.983' DKK (AFA REKLAME ÅRHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 635' DKK (SØNDER ALLE 14 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 171.671' DKK (AFA REKLAME ÅRHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.947' DKK (SØNDER ALLE 14 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Anders Fajstrup Axelsen.