Lean Milo
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CITRUSMEDIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.104' DKK C MEDIA ApS (2017-18) |
Største underskud: | -2.370' DKK C MEDIA ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 13.817' DKK C MEDIA ApS (2017-18) |
Største gæld: | 42.666' DKK K/S REGENT STREET (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Subit ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af C MEDIA ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved CITRUSMEDIA ApS (tidligere SCANDISPLAY ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lean Milo i 12 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2015.
Nu arbejder virksomheden med reklameplads i medier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.254' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LEAN Advice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
C MEDIA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
The Office Spot ApS
Via C MEDIA ApS -
DUCKSUITE ApS
Via C MEDIA ApS
Direktørposter (2)
-
C MEDIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2007 -
The Office Spot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
DUCKSUITE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Subit ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2020
Registreringsdato: 17.04.2020 -
Clevermate ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020 -
K/S REGENT STREET (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019
Blå bog (fortsat)
Lean har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.06.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer og Direktør
19.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
16.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2018 - 17.04.2020
Reel ejer
01.08.2018 - 18.03.2019
Reel ejer
19.03.2019 - 08.01.2020
Reel ejer
09.01.2020 - 20.03.2020
Ejerandel: 18,27%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor C MEDIA ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.104' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor C MEDIA ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.370' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lean' netværk er Kenn Milo.