Annemette Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRØNLUND FOTO ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 612' DKK INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -3.284' DKK INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (2017) |
Største egenkapital: | 15.104' DKK INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (2014) |
Største gæld: | 19.124' DKK INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GRØNLUND FOTO ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GRØNLUND FOTO ApS (22 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 hos GRØNLUND FOTO ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Annemette Larsen nu bestreddet i 22 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fotoforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 419' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRØNLUND FOTO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRØNLUND FOTO ApS
Via GRØNLUND FOTO HOLDING ApS -
Click ApS
Via GRØNLUND FOTO ApS
Direktørposter (2)
-
GRØNLUND FOTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2002 -
GRØNLUND FOTO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
Click ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2021
Tidslinje (6)
-
Click ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
INDKØBSFORENINGEN JYFO A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2016
Registreringsdato: 10.04.2016
Blå bog (fortsat)
Annemette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via GRØNLUND FOTO ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
30.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2001 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2016 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Annemette Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRØNLUND FOTO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.723' DKK. Gennem holdingselskabet GRØNLUND FOTO HOLDING ApS har Annemette derfor også andele i GRØNLUND FOTO ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Annemette Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor GRØNLUND FOTO ApS kunne fremvise et overskud på 419' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor GRØNLUND FOTO HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 419' DKK (GRØNLUND FOTO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.723' DKK (GRØNLUND FOTO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 457' DKK (Click ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annemette' netværk er Brian Bang.