Carsten Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARSTEN A ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.700' DKK Mr. Thomsen Skjern ApS (2021) |
Største underskud: | -6' DKK CA Holding Esbjerg ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.847' DKK Mr. Thomsen Skjern ApS (2022) |
Største gæld: | 3.097' DKK Mr. Thomsen Skjern ApS (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Mr. Thomsen Skjern ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af CARSTEN A ApS (8 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2003 i CARSTEN A ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Carsten Andersen i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. januar 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CA Holding Esbjerg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mr. Thomsen Skjern ApS
Via CA Holding Esbjerg ApS
Direktørposter (2)
-
Mr. Thomsen Skjern ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2017 -
CA Holding Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Mr. Thomsen Skjern ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2017
Tidslinje (10)
-
Mr. Thomsen Skjern ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2017
Registreringsdato: 26.06.2017 -
Mr. Thomsen Skjern ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2017
Registreringsdato: 26.06.2017 -
CA Holding Esbjerg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2017
Registreringsdato: 22.06.2017
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2005 - 10.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.2003 - 10.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2008 - 20.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CA Holding Esbjerg ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 968' DKK. Igennem holdingselskabet CA Holding Esbjerg ApS har Carsten derfor også ejerandele i Mr. Thomsen Skjern ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Carsten Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Mr. Thomsen Skjern ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.700' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor CA Holding Esbjerg ApS kunne offentliggøre et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.459' DKK (Mr. Thomsen Skjern ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.786' DKK (Mr. Thomsen Skjern ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 968' DKK (CA Holding Esbjerg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Johnny Pedersen.