Hans Christian Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZACCA ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af ZACCA ApS (9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 ved ZACCA ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Hans Christian Nielsen i 9 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Anthon 2.0 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Cafe Anthon 2.0 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2024
Tidslinje (4)
-
Cafe Anthon 2.0 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Cafe Anthon 2.0 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
ZACCA ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2003
Registreringsdato: 31.08.2003
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.11.2002 - 31.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jim Anthon Wichmann.