Hans-Henrik Berland
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | B&W GROUP DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.043' DKK Next Level Unique ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.113' DKK Healthycrop Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 3.238' DKK Next Level Unique ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Next Level Unique ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B&W GROUP DENMARK A/S (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i B&W GROUP DENMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans-Henrik Berland i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 7. marts 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af elektronik til husholdninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HHB Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HHB Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Healthycrop Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Next Level Unique ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
Healthycrop Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021 -
Next Level Unique ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2021
Registreringsdato: 29.01.2021
Blå bog (fortsat)
Hans-Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2021 - 17.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2005 - 07.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Henrik Berland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HHB Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -10' DKK. Igennem holdingselskabet HHB Invest ApS har Hans-Henrik derfor også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Hans-Henrik Berland, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Hans-Henrik Berland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Next Level Unique ApS der præsenterede et underskud på 2.043' DKK.
Hans-Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 3 måneder fra 2005 til 2013 hos B&W GROUP DENMARK A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 567' DKK (Next Level Unique ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.113' DKK (Healthycrop Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.100' DKK (Next Level Unique ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Henrik' netværk er Jens Christian Jensen.