Steffen Ostersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYBVADBRO INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Steffen Ostersen (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 i DYBVADBRO INVEST A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Steffen Ostersen i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Steffen Ostersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Steffen Ostersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2016
Registreringsdato: 01.10.2016 -
DYBVADBRO INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
DYBVADBRO INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2003
Registreringsdato: 28.02.2003
Blå bog (fortsat)
Steffen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab