Christian Bjerring
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | REJSEPLANEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.161' DKK BJERRING BREVI MANU ApS (2022) |
Største underskud: | -1.008' DKK REJSEPLANEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 8.412' DKK REJSEPLANEN A/S (2014) |
Største gæld: | 14.871' DKK REJSEPLANEN A/S (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos REJSEPLANEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJERRING BREVI MANU ApS (12 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2003 ved REJSEPLANEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Bjerring i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 8. marts 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 388' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJERRING BREVI MANU ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bjerring & Partners ApS
Via BJERRING BREVI MANU ApS -
Gravid.dk ApS
Via BJERRING BREVI MANU ApS
Direktørposter (2)
-
BJERRING BREVI MANU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2011 -
Bjerring & Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
Gravid.dk ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2022 -
Roeds Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Closer Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Roeds Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
Gravid.dk ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BJERRING BREVI MANU ApS -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
14.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.09.2015 - 30.09.2023
Reel ejer
01.12.2015 - 30.09.2023
Ejerandel: 50%
Christian Bjerring er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BJERRING BREVI MANU ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.555' DKK. Gennem sit holdingselskab BJERRING BREVI MANU ApS har Christian dermed også andele i Bjerring & Partners ApS (100%) og Gravid.dk ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Christian Bjerring, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BJERRING BREVI MANU ApS landede et overskud på 1.161' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Forlaget Revas ApS (Nu: Bjerring & Partners ApS) landede et underskud på 94' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.128' DKK (BJERRING BREVI MANU ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (Gravid.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.555' DKK (BJERRING BREVI MANU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -245' DKK (Gravid.dk ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Berit Wolff Roed.