Keld Stig Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GARTNERIET 3KANTEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.660' DKK GARTNERIET 3KANTEN A/S (Nu: GARTNERIET 3KANTEN ApS) (2019) |
Største underskud: | -387' DKK KSA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.240' DKK GARTNERIET 3KANTEN A/S (Nu: GARTNERIET 3KANTEN ApS) (2019) |
Største gæld: | 21.804' DKK GARTNERNES FJERNVARMEFORSYNING I ODENSE NORD ApS (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos GARTNERIET 3KANTEN A/S (Nu: GARTNERIET 3KANTEN ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KSA HOLDING ApS (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 i GARTNERIET 3KANTEN ApS (tidligere GARTNERIET 3KANTEN A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Keld Stig Andersen i 18 år 9 måneder, inden stoppet d. 14. december 2021.
Dengang var virksomhedens branche indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et overskud på 3.660' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KSA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2003
Tidslinje (10)
-
GARTNERIET 3KANTEN A/S (Nu: GARTNERIET 3KANTEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
GARTNERNES FJERNVARMEFORSYNING I ODENSE NORD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
GARTNERNES FJERNVARMEFORSYNING I ODENSE NORD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019
Blå bog (fortsat)
Keld har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.02.2003 - 14.12.2021
Reel ejer
01.07.2018 - 23.12.2020
Ejerandel: 32% -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2019 - 26.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2013 - 01.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2003 - 27.11.2003
Ejer og Direktør
28.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KSA HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.317' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KSA HOLDING ApS fremviste et underskud på 387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 238' DKK (KSA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.317' DKK (GARTNERNES FJERNVARMEFORSYNING I ODENSE NORD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.516' DKK (KSA HOLDING ApS).