Dragan Popovic
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOP TOURIST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 559' DKK TOP TOURIST ApS (2021) |
Største underskud: | -489' DKK TOP TOURIST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.499' DKK TOP TOURIST ApS (2022) |
Største gæld: | 9.191' DKK TOP TOURIST ApS (2018) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos TOP TOURIST ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TOP TOURIST ApS (21 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 i TOP TOURIST ApS som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Dragan Popovic nu besiddet i 21 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 489' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
TOP TOURIST ApS
Ejerandel: 100% -
Top Taxi ApS
Ejerandel: 100% -
Etno House ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Etno Byg ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Top Taxi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023 -
Etno House ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2021 -
Etno Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Etno House ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
TOP TOURIST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
TOP TOURIST ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
Top Taxi ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Dragan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
19.04.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2004 - 28.02.2024
Ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2022 - 08.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TOP TOURIST ApS fremviste et overskud på 559' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TOP TOURIST ApS fremviste et underskud på 489' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32' DKK (Etno Byg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 489' DKK (TOP TOURIST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.009' DKK (TOP TOURIST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -138' DKK (Etno House ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dragan' netværk er Ozren Dodikovic.