Niels-Jørgen Aamand
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.522' DKK AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (2022) |
Største underskud: | -798' DKK AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 4.333' DKK AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (2022) |
Største gæld: | 6.120' DKK AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS (21 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS (tidligere NIELS-JØRGEN AAMAND ApS) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Niels-Jørgen Aamand og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Niels-Jørgen nu besiddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor discountforretninger. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 342' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2022
Registreringsdato: 22.04.2022 -
AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022 -
AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2006
Registreringsdato: 22.12.2006
Blå bog (fortsat)
Niels-Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2006 - 21.04.2022
Bestyrelsesmedlem
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NIELS-JØRGEN AAMAND ApS (Nu: Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS) fremviste et overskud på 739' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NIELS-JØRGEN AAMAND ApS (Nu: Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS) fremviste et underskud på 88' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 905' DKK (AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.788' DKK (AAMAND UDLEJNINGSCENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 974' DKK (NIELS-JØRGEN AAMAND ApS (Nu: Niels-Jørgen Aamand, 465 Gram ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels-Jørgen' netværk er Carsten Georg Aamand.