Maibritt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CASINO RO'S ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.292' DKK TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -115' DKK CASINO ROSKILDE ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.323' DKK PTM HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.234' DKK TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CASINO RO'S ApS (21 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2002 hos CASINO RO'S ApS (tidligere RO'S TIVOLI ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Maibritt Nielsen nu bestreddet i 21 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med lotteri- og anden spillevirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.292' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PTM HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CASINO RO'S ApS
Via PTM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PTM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2007 -
CASINO RO'S ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
PTM HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.09.2007 -
CASINO RO'S ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
CASINO ROSKILDE ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2016
Registreringsdato: 17.08.2016 -
CASINO RO'S ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2007
Registreringsdato: 06.09.2007 -
PTM HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2007
Registreringsdato: 06.09.2007
Blå bog (fortsat)
Maibritt har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.12.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2003 - Stadig aktiv
Direktør
06.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
25.03.2003 - 17.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Maibritt Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PTM HOLDING ApS (ejer pt. 33,3%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.323' DKK. Igennem holdingselskabet PTM HOLDING ApS har Maibritt derfor også ejerandele i CASINO RO'S ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Maibritt Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.292' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor CASINO ROSKILDE ApS kunne offentliggøre et underskud på 115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.292' DKK (TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.323' DKK (PTM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.778' DKK (TIVOLI RO´S ApS (Nu: CASINO RO'S ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Maibritt' netværk er Tommy Larsen.