Claus Boisen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | Mibau Stema Danmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 189.342' DKK STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -84.173' DKK SPLITT CHARTERING ApS (Nu: Mibau Stema Shipping ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 742.104' DKK STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 448.975' DKK STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mibau Stema Shipping ApS (11 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2013 ved Mibau Stema Danmark A/S (tidligere STEMA SHIPPING A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør har Claus Boisen nu bestreddet i 11 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med speditører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 189.342' DKK.
Direktørposter (3)
-
Mibau Stema Shipping ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2013 -
MIBAU STEMA S&G Aabenraa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2023 -
Mibau Stema Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
Valueplus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2016 -
Winest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Valueplus International A/S (Nu: Winest Group A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
MIBAU STEMA S&G Aabenraa ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
The Wine Club A/S (Nu: Winest A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Boisen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Valueplus A/S der præsenterede et overskud på 8.705' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved The Wine Club A/S (Nu: Winest A/S) der præsenterede et underskud på 4.642' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2016 til i dag hos Valueplus A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 189.342' DKK (STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.642' DKK (The Wine Club A/S (Nu: Winest A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 742.104' DKK (STEMA SHIPPING A/S (Nu: Mibau Stema Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.414' DKK (Valueplus International A/S (Nu: Winest Group A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Mibau Holding GmbH.