Martin Moos
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | InBold A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.015' DKK EASYFLOW A/S (Nu: Webenablers ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -1.661' DKK THE COLOR CLUB A/S (Nu: InBold A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 4.137' DKK MOOS MEDIA HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 4.647' DKK THE COLOR CLUB A/S (Nu: InBold A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ESSENCIUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af InBold A/S (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 ved InBold A/S (tidligere SCHILLER DIGITAL ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Martin Moos nu besiddet i 21 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 1.661' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOOS MEDIA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
InBold A/S
Via MOOS MEDIA HOLDING ApS -
ESSENCIUS A/S
Via InBold A/S -
BetterHype ApS
Via ESSENCIUS A/S
Direktørposter (1)
-
MOOS MEDIA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
InBold A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
EASYFLOW A/S (Nu: Webenablers ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2019
Registreringsdato: 27.11.2019 -
EASYFLOW A/S (Nu: Webenablers ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
EASYFLOW A/S (Nu: Webenablers ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,9% -
Reel ejer
28.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.03.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.06.2003 - 22.08.2022
Bestyrelsesmedlem
12.10.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.08.2022 - 27.03.2024
Reel ejer
28.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2009 - 31.12.2012
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 27.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Moos er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOOS MEDIA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.202' DKK. Gennem sit holdingselskab MOOS MEDIA HOLDING ApS har Martin dermed også andele i InBold A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Moos, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MOOS MEDIA HOLDING ApS landede et overskud på 786' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor THE COLOR CLUB A/S (Nu: InBold A/S) landede et underskud på 1.661' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13' DKK (ESSENCIUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.661' DKK (THE COLOR CLUB A/S (Nu: InBold A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.202' DKK (MOOS MEDIA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (YoHype ApS (Nu: BetterHype ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Brian Bødtger Orland.