Annette Burmester
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | METRO SUPERMARKED KRUSÅ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.817.000' DKK CODAN A/S (Nu: Scandi Co 3 A/S) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30.322.000' DKK CODAN A/S (Nu: Scandi Co 3 A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CODAN KONCERNENS MEDARBEJDERFOND (3 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2003 ved METRO SUPERMARKED KRUSÅ A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Annette Burmester i 2 måneder, før stoppet den 24. juni 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. juni 2003.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CODAN A/S (Nu: Scandi Co 3 A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2015
Registreringsdato: 29.04.2015 -
CODAN FORSIKRING A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2015
Registreringsdato: 29.04.2015 -
CODAN A/S (Nu: Scandi Co 3 A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2012
Registreringsdato: 27.04.2012
Blå bog (fortsat)
Annette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2012 - 29.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2012 - 29.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2003 - 05.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Annette har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2012 til 2015 hos CODAN FORSIKRING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Jan Gyldenløve Pedersen.