Andreas Bruland Hierwagen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOTH ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOTH ApS (3 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2004 i HOTH ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Andreas Bruland Hierwagen i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 8. januar 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jazzklub La Fontaine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Jazzklub La Fontaine (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
HOTH ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2008
Registreringsdato: 08.01.2008 -
HH EJENDOMSINVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2007
Registreringsdato: 30.05.2007
Blå bog (fortsat)
Andreas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.04.2004 - 08.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.10.2004 - 30.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab