Leif Ola Kvalvik
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOK INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 38.003' DKK RBM A/S (Nu: Flokk A/S) (2022) |
Største underskud: | -2.701' DKK Evrest Holding IVS (2020) |
Største egenkapital: | 39.785' DKK RBM A/S (Nu: Flokk A/S) (2014) |
Største gæld: | 77.352' DKK RBM A/S (Nu: Flokk A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOK INVEST ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2007 hos LOK INVEST ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Leif Ola Kvalvik og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Leif nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 163' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOK INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Gamerce ApS
Via LOK INVEST ApS -
Cameo Games ApS
Via LOK INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
LOK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2007 -
Cameo Games ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Evrest Holding IVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
Evrest A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
Crazy Ninja Fighter IVS (Nu: Swipe Fighter ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2017 - 31.10.2019
Direktør
07.04.2017 - 31.10.2019
Reel ejer
05.11.2020 - 14.06.2021
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
30.10.2018 - 15.08.2019
Bestyrelsesmedlem
30.10.2018 - 18.09.2019
Direktør
30.10.2018 - 19.09.2019
Reel ejer
16.08.2019 - 14.10.2019
Bestyrelsesmedlem
19.09.2019 - 11.05.2020
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer
19.10.2018 - 20.03.2019
Bestyrelsesmedlem
19.10.2018 - 18.09.2019
Direktør
19.10.2018 - 19.09.2019
Reel ejer
21.03.2019 - 15.08.2019
Reel ejer
16.08.2019 - 14.10.2019
Bestyrelsesmedlem
19.09.2019 - 11.05.2020
Ejerandel: 37,5%
Leif Ola Kvalvik er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LOK INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 581' DKK. Igennem holdingselskabet LOK INVEST ApS har Leif derfor også ejerandele i Gamerce ApS (25-33.33%) samt Cameo Games ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Leif Ola Kvalvik, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LOK INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 353' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor COPENHAGEN CREATORS ASSOCIATED ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.803' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.585' DKK (RBM A/S (Nu: Flokk A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 239' DKK (Gamerce ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.703' DKK (RBM A/S (Nu: Flokk A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -73' DKK (Gamerce ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Patrik Marek Bertilsson.