Nina Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PFA PERSONSKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.582' DKK FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (2022) |
Største underskud: | -7.988' DKK FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (2020) |
Største egenkapital: | 89.713' DKK FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (2023) |
Største gæld: | 119.694' DKK FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (2016) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Norli Pension Livsforsikring A/S (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 ved PFA PERSONSKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Nina Christensen i 9 måneder, før stoppet den 1. april 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor forsikringsagenturer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Utilis Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ejendomsselskabet 060921 K/S
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2022 -
Norli Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2021 -
Norli Pension Livsforsikring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2018
Tidslinje (29)
-
ANDWAS A/S (Nu: FPension A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Ejendomsselskabet 060921 K/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
FORSIKRINGSSELSKABET ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S (Nu: Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Nina har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Nina Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved ANDWAS A/S (Nu: FPension A/S) der præsenterede et overskud på 231' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ANDWAS A/S (Nu: FPension A/S) der præsenterede et underskud på 476' DKK.
Nina har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos Norli Pension Livsforsikring A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.818' DKK (FORSIKRINGSAKADEMIET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.713' DKK (FORSIKRINGSAKADEMIET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (Ejendomsselskabet 060921 K/S).
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Peter Trægårdh Christensen.