Klaus Boldt
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØRRING AUTOLAK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 587' DKK TØRRING AUTOLAK A/S (2014) |
Største underskud: | -585' DKK Colorcable ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.385' DKK Colorcable Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.119' DKK TØRRING AUTOLAK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TØRRING AUTOLAK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TØRRING AUTOLAK A/S (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 hos TØRRING AUTOLAK A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Boldt i 14 år 10 måneder, inden stoppet den 18. maj 2017.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen karosseriværksteder og autolakererier. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 415' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KB 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Colorcable Holding ApS
Via KB 2020 ApS -
Colorcable ApS
Via Colorcable Holding ApS
Direktørposter (3)
-
KB 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
Colorcable Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021 -
Colorcable ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2021
Tidslinje (12)
-
Colorcable ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021 -
Colorcable ApS (Nu: Colorcable Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Colorcable ApS (Nu: Colorcable Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021
Blå bog (fortsat)
Klaus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.11.2018 - 01.11.2021
Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.07.2018 - 23.07.2018
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2002 - 18.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Boldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KB 2020 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Igennem sit holdingselskab KB 2020 ApS har Klaus dermed også ejerandele i Colorcable Holding ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Klaus Boldt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Frank`s Toast ApS fremviste et overskud på 91' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Colorcable ApS fremviste et underskud på 585' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 415' DKK (TØRRING AUTOLAK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 340' DKK (Colorcable ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.366' DKK (Colorcable Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (KB 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Roland Boldt.