Tonny Østergaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.187' DKK NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S (2017-18) |
Største underskud: | -68' DKK VICH 9871 ApS (Nu: T.G. HOLDING ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 8.474' DKK NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S (2022-23) |
Største gæld: | 25.199' DKK NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS (41 år 8 måneder) |
Det startede i 1982 ved FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Tonny Østergaard Sørensen nu bestreddet i 41 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 377' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.G. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS
Via T.G. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2007 -
T.G. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2007
Registreringsdato: 05.11.2007 -
FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2007
Registreringsdato: 26.10.2007 -
T.G. HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2007
Registreringsdato: 23.08.2007
Blå bog (fortsat)
Tonny har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Direktør
23.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.12.1982 - Stadig aktiv
Direktør
26.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2002 - 05.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Tonny Østergaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.G. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 758' DKK. Gennem holdingselskabet T.G. HOLDING ApS har Tonny derfor også andele i FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Tonny Østergaard Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS kunne fremvise et overskud på 590' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor VICH 9871 ApS (Nu: T.G. HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 377' DKK (FREDERIKSVÆRK VULKANISERING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 53' DKK (VICH 9871 ApS (Nu: T.G. HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.474' DKK (NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 758' DKK (VICH 9871 ApS (Nu: T.G. HOLDING ApS)).