Jesper Thorngaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | MARCUS VARDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 583' DKK SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (2016) |
Største underskud: | -346' DKK SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.119' DKK SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (2021) |
Største gæld: | 9.173' DKK SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S (9 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 ved MARCUS VARDE ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jesper Thorngaard Jensen i 5 år 5 måneder, før stoppet den 27. februar 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juli 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2015
Tidslinje (11)
-
SAHL CYKLER & LEGETØJ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2015
Registreringsdato: 27.04.2015 -
MARCUS ESBJERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2009
Registreringsdato: 30.03.2009 -
JAJE ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2009
Registreringsdato: 30.03.2009
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.08.2005 - 30.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.06.2005 - 30.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2005 - 30.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.04.2003 - 30.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Uffe Kousgaard Mikkelsen.