Kent Kongsdal Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANGLAS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.402' DKK Kent Kongsdal Holding ApS (2017-18) |
Største underskud: | -891' DKK PURAC PUREGAS A/S (Nu: Wärtsilä Puregas Solutions A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 3.107' DKK Kent Kongsdal Holding ApS (2017-18) |
Største gæld: | 1.768' DKK PURAC PUREGAS A/S (Nu: Wärtsilä Puregas Solutions A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Pure Salmon Kaldnes RAS (Denmark) ApS (Nu: Pure Salmon Technology Denmark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kent Kongsdal Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 i SCANGLAS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kent Kongsdal Rasmussen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 14. august 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor formning og forarbejdning af planglas. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kent Kongsdal Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Pure Salmon Technology Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2022 -
Kent Kongsdal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Pure Salmon Kaldnes RAS (Denmark) ApS (Nu: Pure Salmon Technology Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
Pure Salmon Kaldnes RAS (Denmark) ApS (Nu: Pure Salmon Technology Denmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
Pure Salmon Kaldnes RAS (Denmark) ApS (Nu: Pure Salmon Technology Denmark ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Blå bog (fortsat)
Kent har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2021 - 06.09.2022
Reel ejer
25.06.2021 - 02.11.2021
Direktør
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.09.2015 - 02.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2007 - 08.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2002 - 14.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Kent Kongsdal Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.402' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor PURAC PUREGAS A/S (Nu: Wärtsilä Puregas Solutions A/S) kunne offentliggøre et underskud på 252' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Pure Salmon Kaldnes Holdings AS.