Jesper Holm Lundeman
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.917' DKK D3D ApS (Nu: Bolig Projekt A/S) (2016) |
Største underskud: | -25.572' DKK D3D ApS (Nu: Bolig Projekt A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 13.537' DKK D3D ApS (Nu: Bolig Projekt A/S) (2016) |
Største gæld: | 81.106' DKK D3D ApS (Nu: Bolig Projekt A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos D3D ApS (Nu: Bolig Projekt A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2010 ved HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Anja Holm Lundeman at Jesper Holm Lundeman stiftede HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS den dag i juni 2010. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Jesper nu besiddet i 14 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 202' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Acomplio ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
Acomplio ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 31.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
Acomplio ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Acomplio ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Lundeman Consult ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2022
Registreringsdato: 04.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
28.01.2021 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
28.01.2021 - 19.09.2021
Reel ejer
14.06.2021 - 08.09.2021
Reel ejer
09.09.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
30.08.2018 - 04.12.2022
Bestyrelsesmedlem
28.08.2022 - 04.12.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.05.2020 - 12.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2014 - 31.10.2018
Direktør
01.02.2015 - 01.11.2018
Bestyrelsesmedlem
01.11.2018 - 11.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Holm Lundeman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 922' DKK. Gennem sit holdingselskab HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS har Jesper dermed også andele i Acomplio ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jesper Holm Lundeman, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HOLM LUNDEMAN HOLDING ApS landede et overskud på 742' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SUBRA IVS (Nu: SUBRA A/S) landede et underskud på 313' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.045' DKK (AFS Tech ApS (Nu: CemGreen Production ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.953' DKK (SUBRA IVS (Nu: SUBRA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.235' DKK (CemGreen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.993' DKK (SUBRA IVS (Nu: SUBRA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anja Holm Lundeman.