Henning Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 352' DKK FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (2021-22) |
Største underskud: | -27' DKK FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 817' DKK FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.991' DKK FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (22 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2002 hos FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Henning Hansen nu besiddet i 22 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen farve- og tapetforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 36' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HP HOLDING, SVENDBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS
Via HP HOLDING, SVENDBORG ApS
Direktørposter (2)
-
HP HOLDING, SVENDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2007 -
FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HP HOLDING, SVENDBORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016 -
HP HOLDING, SVENDBORG ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016 -
COLORAMA DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2013
Registreringsdato: 08.11.2013
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.09.2007 - 31.08.2016
Direktør
18.09.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2010 - 08.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HP HOLDING, SVENDBORG ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 685' DKK. Igennem sit holdingselskab HP HOLDING, SVENDBORG ApS har Henning dermed også ejerandele i FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henning Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS fremviste et overskud på 352' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS fremviste et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 36' DKK (FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 817' DKK (FARVE- OG HOBBYHJØRNET. SVENDBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 685' DKK (HP HOLDING, SVENDBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Tina Peytz.