Ole Løbner Rosengreen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRIBORG OG LASSEN HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.111' DKK MOLE ARKITEKTER ApS (2023) |
Største underskud: | -1.512' DKK ARKITEKTFIRMAET FRIBORG & LASSEN A/S (2014) |
Største egenkapital: | 2.558' DKK FRIBORG OG LASSEN HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 4.214' DKK MOLE ARKITEKTER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ARKITEKTFIRMAET FRIBORG & LASSEN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARKITEKTFIRMAET FRIBORG & LASSEN A/S (12 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2002 ved FRIBORG OG LASSEN HOLDING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Løbner Rosengreen i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen den 12. november 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 527' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ILLIOIL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Koncept.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ILLIOIL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2014
Repræsentant (1)
-
G/F Ringmosegård
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023
Tidslinje (10)
-
G/F Ringmosegård
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
Koncept. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
MOLE ARKITEKTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
08.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.09.2014 - 31.12.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2002 - 12.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MOLE ARKITEKTER ApS landede et overskud på 1.667' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MOLE ARKITEKTER ApS landede et underskud på 415' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.111' DKK (MOLE ARKITEKTER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (ILLIOIL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.568' DKK (MOLE ARKITEKTER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 291' DKK (ILLIOIL HOLDING ApS).