Nikolaj Bondesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BJERRING BONDESEN INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.688' DKK UFUSE ApS (2021) |
Største underskud: | -199' DKK UFUSE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 5.985' DKK BJERRING BONDESEN INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 21.899' DKK UFUSE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos UFUSE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJERRING BONDESEN INVEST ApS (14 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2010 ved BJERRING BONDESEN INVEST ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Nikolaj Bondesen købte sig ind i virksomheden den 1. marts 2010 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Nikolaj af: Louise Bjerring Bondesen. Rollen som Ejer og Direktør har Nikolaj nu besiddet i 14 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen formueforvaltning. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.694' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJERRING BONDESEN INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
UFUSE ApS
Via BJERRING BONDESEN INVEST ApS -
Fuse Entertainment ApS
Via BJERRING BONDESEN INVEST ApS -
iLid ApS
Via BJERRING BONDESEN INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
iLid ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021 -
BJERRING BONDESEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
iLid ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
STAGE7 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2013
Registreringsdato: 21.05.2013 -
SNAPS ApS (Nu: PORT7 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2010
Registreringsdato: 07.12.2010
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
23.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via BJERRING BONDESEN INVEST ApS -
Reel ejer
12.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
01.03.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.07.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - 29.05.2020
Reel ejer
30.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2010 - 21.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor UFUSE ApS landede et overskud på 2.688' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor UFUSE ApS landede et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.694' DKK (BJERRING BONDESEN INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (iLid ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.985' DKK (BJERRING BONDESEN INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (iLid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Louise Bjerring Bondesen.