Jørgen Hangel
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HANGEL INVESTERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 229' DKK CONELTO ApS (Nu: Welconsult ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -4.750' DKK CONELTO ApS (Nu: Welconsult ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.222' DKK CONELTO ApS (Nu: Welconsult ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.182' DKK CONELTO ApS (Nu: Welconsult ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CONELTO ApS (Nu: Welconsult ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af VINDWIND ApS (14 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 ved HANGEL INVESTERING ApS (tidligere HANGEL HOLDING ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jørgen Hangel i 6 år 9 måneder, før stoppet den 15. juni 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VINDWIND ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VINDWIND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2009
Tidslinje (14)
-
Jørgen Hangel (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Jørgen Hangel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
VINDWIND ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2015
Registreringsdato: 24.11.2015
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.12.2009 - Stadig aktiv
Ejer
24.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2018 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2009 - 18.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.08.2002 - 15.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.03.2006 - 15.09.2008
Bestyrelsesmedlem
16.03.2006 - 15.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor VINDWIND ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.