Lars Zon
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOKA TÆPPER & GULVE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.961' DKK HOKA TÆPPER & GULVE ApS (2020) |
Største underskud: | -984' DKK HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 7.035' DKK RØPER HOLDING ApS (Nu: HOKA HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 18.356' DKK HOKA TÆPPER & GULVE, FREDERICIA A/S (Nu: HOKA Ejendomme ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOKA TÆPPER & GULVE ApS (21 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 ved HOKA TÆPPER & GULVE ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Lars Zon nu bestreddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.316' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOKA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOKA TÆPPER & GULVE ApS
Via HOKA HOLDING ApS -
HOKA Lars Invest ApS
Via HOKA HOLDING ApS -
HOKA Ejendomme ApS
Via HOKA HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
HOKA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2005 -
HOKA TÆPPER & GULVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2002 -
HOKA Lars Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2012 -
HOKA Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
HOKA TÆPPER & GULVE, FREDERICIA A/S (Nu: HOKA Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Hoka Tæpper og Gulve, Sønderborg A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2020
Registreringsdato: 04.09.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
07.09.2005 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2011 - 03.07.2024
Reel ejer
21.12.2011 - Stadig aktiv
Direktør
24.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2014 - 07.12.2021
Direktør og Reel ejer
19.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
31.10.2016 - 04.09.2020
Ejerandel: 40%
Lars Zon er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOKA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.035' DKK. Gennem holdingselskabet HOKA HOLDING ApS har Lars derfor også andele i HOKA TÆPPER & GULVE ApS (100%), HOKA Lars Invest ApS (100%) og HOKA Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Zon, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HOKA TÆPPER & GULVE ApS kunne fremvise et overskud på 1.961' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS) kunne fremvise et underskud på 984' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.316' DKK (HOKA TÆPPER & GULVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 984' DKK (HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.035' DKK (RØPER HOLDING ApS (Nu: HOKA HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -341' DKK (HOKA TÆPPER & GULVE, KOLDING A/S (Nu: HOKA Lars Invest ApS)).