Jan Gotfred Krøyer Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. okt. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRØYER JENSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.200' DKK SNOW FUN SKI & RUN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -274' DKK KRØYER JENSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 12.424' DKK KRØYER JENSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 8.915' DKK SNOW FUN SKI & RUN ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SNOW FUN SKI & RUN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRØYER JENSEN HOLDING ApS (21 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 i KRØYER JENSEN HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Gotfred Krøyer Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Jan nu bestreddet i 21 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.523' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRØYER JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SNOW FUN SKI & RUN ApS
Via KRØYER JENSEN HOLDING ApS -
Snow Fun Klinik ApS
Via KRØYER JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KRØYER JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2002 -
SNOW FUN SKI & RUN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
Snow Fun Klinik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2022 -
SNOW FUN SKI & RUN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Snow Fun Klinik ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2022
Registreringsdato: 24.10.2022 -
SNOW FUN SKI & RUN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2015
Registreringsdato: 25.10.2015 -
SNOW FUN SKI & RUN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.11.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
13.04.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2010 - 30.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2007 - 30.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Gotfred Krøyer Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i SNOW FUN SKI & RUN ApS der præsenterede et overskud på 3.200' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2003 til 2012 hos SM 370 - ØSTERBRO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.523' DKK (KRØYER JENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 12.111' DKK (KRØYER JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.025' DKK (Snow Fun Klinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jeppe Lykke Christiansen.