Henriette Divert
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIVERT CONSULTING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 450.439' DKK IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2022-23) |
Største underskud: | -99.091' DKK JFM P/S (2020) |
Største egenkapital: | 814.224' DKK IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2022-23) |
Største gæld: | 853.925' DKK JFM P/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 1.592 årsværk hos JFM P/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af DIVERT CONSULTING ApS (22 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2002 hos DIVERT CONSULTING ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henriette Divert og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Henriette nu bestreddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor investeringsselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 657' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DIVERT CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BCC: Ventures ApS
Via DIVERT CONSULTING ApS
Direktørposter (4)
-
Medieinnovatørerne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
Medieinnovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
DIVERT CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2002 -
BCC: Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
FST Growth ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2023 -
DEN FYNSKE BLADFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (31)
-
FST Growth ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
DEN FYNSKE BLADFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
Medieinnovation ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Henriette har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,54% -
Reel ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,54% -
Reel ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,54% -
Reel ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,54% -
Reel ejer
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,54%
Henriette Divert er desuden ejer af holdingselskabet JFM Gruppen ApS (ejer pt. 32,54%). Gennem holdingselskabet JFM Gruppen ApS ejes der også andele i HELSINGØR DAGBLAD A/S (100%), STEP A/S (100%), DANSK RADIO REKLAME ApS (100%), DEAL.DK A/S (50-66.65%), Nexta ApS (10-14.99%), JobDanmark ApS (100%), Radio FM4 A/S (66.66-89.99%), Media City Odense ApS (33.34-49.99%), Klassisk musik-elskere ApS (100%), Classic FM's venner ApS (100%), Danske metal-fans ApS (100%), Skala FM's venner ApS (100%), Elektronisk musik-elskere ApS (100%), Radio VLR's venner ApS (100%), Schlager-vennerne ApS (100%), Radio Viborgs venner ApS (100%), Vise-vennerne ApS (100%), Classic Rocks venner ApS (100%), Vi som elsker 60er-musik ApS (100%), Dansktoppens venner ApS (100%), Vi som elsker 70er-musik ApS (100%), Melodi Grand Prix-vennerne ApS (100%), Vi som elsker 80er-musik ApS (100%), Vi som elsker 90er-musik ApS (100%), Foreningen for lokal sportsradio ApS (100%), Vi som elsker dansksproget musik ApS (100%), Foreningen for lokal nyhedsradio ApS (100%), Vi som elsker håndbold ApS (100%), Foreningen for lokal erhvervsradio ApS (100%), Vi som elsker fodbold ApS (100%), Countrymusikkens venner ApS (100%), Vi som elsker cykelsport ApS (100%), Vi som elsker sejlsport ApS (100%), Hiphoppens venner ApS (100%), Vi som elsker tennis ApS (100%), Danske comedy fans ApS (100%), Danske jazz-elskere ApS (100%), Folkemusik-vennerne ApS (100%) samt GULOGGRATIS.DK A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henriette Divert, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henriette Divert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S der præsenterede et overskud på 112.491' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos FST Growth ApS der præsenterede et underskud på 5.332' DKK.
Henriette har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 2020 til 2023 hos FST Growth ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.182' DKK (FYENS STIFTSTIDENDE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.454' DKK (STEP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 239.197' DKK (FYENS STIFTSTIDENDE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.171' DKK (Medieinnovation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Espen Egil Hansen.