Tommy Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JBI 51500 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bike Point Klosterheden (7 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 i JBI 51500 ApS (tidligere DANSK DISPLAY PRODUKTION A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tommy Pedersen i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 27. september 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af kontor- og butiksmøbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bike Point Klosterheden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Bike Point Klosterheden (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
DANSK DISPLAY PRODUKTION A/S (Nu: JBI 51500 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2004
Registreringsdato: 27.09.2004 -
DANSK DISPLAY PRODUKTION A/S (Nu: JBI 51500 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2002
Registreringsdato: 04.10.2002
Blå bog (fortsat)
Tommy har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2002 - 27.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab