Lillian Annette Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN 'HAMLET SOMMER' (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Helge Aage Rasmussens Fond 2008 (1 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2001 hos FONDEN 'HAMLET SOMMER' i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lillian Annette Mathiesen i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 27. februar 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juni 2003.
Tidslinje (2)
-
FONDEN 'HAMLET SOMMER'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2003
Registreringsdato: 27.02.2003 -
FONDEN 'HAMLET SOMMER'
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2001
Registreringsdato: 03.12.2001
Blå bog (fortsat)
Lillian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2001 - 27.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lillian' netværk er Asta Vibeke Jøker Munk.