Anne Catherine Færgemann Moore
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC CLINIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.884' DKK NORDIC LABORATORIES ApS (2020-21) |
Største underskud: | -747' DKK NORDIC LABORATORIES ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.550' DKK NORDIC GROUP ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.262' DKK NORDIC LABORATORIES ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos NORDIC LABORATORIES ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDIC CLINIC ApS (5 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 i NORDIC CLINIC ApS som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne Catherine Færgemann Moore i 5 år 1 måned, inden stoppet d. 6. november 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 85' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDIC GROUP ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NORDIC LABORATORIES ApS
Via NORDIC GROUP ApS -
NORDIC CLINIC ApS
Via NORDIC GROUP ApS -
Functional Future ApS
Via NORDIC GROUP ApS
Tidslinje (7)
-
NORDIC GROUP ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
NORDIC GROUP ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
NORDIC GROUP ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,5% -
Ejer
01.01.2022 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2022 - 31.12.2022
Ejer
01.01.2023 - 31.12.2023
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,5% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2002 - 06.11.2007
Reel ejer
01.01.2023 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,5%
Anne Catherine Færgemann Moore er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORDIC GROUP ApS (45,5% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.550' DKK. Igennem sit holdingselskab NORDIC GROUP ApS har Anne dermed også ejerandele i NORDIC LABORATORIES ApS (100%), NORDIC CLINIC ApS (100%) & Functional Future ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anne Catherine Færgemann Moore, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NORDIC GROUP ApS fremviste et overskud på 2.263' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Christopher John Liebe Moore.