John Nûk Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | JOHN NÛK HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.851' DKK SCAN BEJDS STEEL A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.722' DKK SCAN BEJDS STEEL A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.137' DKK SCAN BEJDS STEEL A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos SCAN BEJDS STEEL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOHN NÛK HOLDING ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 ved JOHN NÛK HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde John Nûk Hansen i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen den 19. maj 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
John Nûk Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
John Nûk Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
JOHN NÛK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2014
Registreringsdato: 19.05.2014 -
NUK INDUSTRI ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2014
Registreringsdato: 19.05.2014
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.09.2007 - 19.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.09.2001 - 19.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.05.2008 - 24.08.2010
Direktør
02.03.2009 - 24.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2001 - 08.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab