Niels Grau-Herzog
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINREKLAME ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.544' DKK AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -926' DKK AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 3.110' DKK AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S) (2021) |
Største gæld: | 5.244' DKK AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRAU CONSULT ApS (17 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 i MINREKLAME ApS (tidligere MIN REKLAME ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Grau-Herzog i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 9. november 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRAU INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRAU CONSULT ApS
Via GRAU INVEST ApS -
SUNDHEDSINSTITUTTET ApS
Via GRAU INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
SUNDHEDSINSTITUTTET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2009 -
GRAU INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2008 -
GRAU CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2006
Tidslinje (12)
-
QUALIA INTERACTIVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
KIIBA ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
AUGUSTA REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Augusta A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
22.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.03.2008 - 31.01.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.03.2008 - 26.01.2023
Ejerandel: 100%
Niels Grau-Herzog er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRAU INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 891' DKK. Igennem sit holdingselskab GRAU INVEST ApS har Niels dermed også ejerandele i GRAU CONSULT ApS (100%) & SUNDHEDSINSTITUTTET ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Grau-Herzog, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GRAU CONSULT ApS fremviste et overskud på 887' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SUNDHEDSINSTITUTTET ApS fremviste et underskud på 523' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 630' DKK (GRAU CONSULT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 374' DKK (SUNDHEDSINSTITUTTET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 956' DKK (GRAU CONSULT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 120' DKK (SUNDHEDSINSTITUTTET ApS).