René Stender
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RENE STENDER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.487' DKK IS Sport 1 A/S (2020-21) |
Største underskud: | -353' DKK RENE STENDER HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.467' DKK RENE STENDER HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 3.903' DKK IS Sport 1 A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos IS Sport 1 A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af RENE STENDER HOLDING ApS (22 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 hos RENE STENDER HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af René Stender og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har René nu besiddet i 22 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 350' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RENE STENDER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IS Sport 1 A/S
Via RENE STENDER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RENE STENDER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
IS Sport 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
IS Sport 1 A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2016
Registreringsdato: 02.03.2016 -
IS Sport 1 A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2016
Registreringsdato: 02.03.2016 -
IS Sport 1 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2016
Registreringsdato: 02.03.2016
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.03.2016 - 02.03.2016
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2004 - 19.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2010 - 30.06.2012
Bestyrelsesmedlem
29.08.2012 - 18.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
René Stender er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RENE STENDER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.499' DKK. Igennem sit holdingselskab RENE STENDER HOLDING ApS har René dermed også ejerandele i IS Sport 1 A/S (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for René Stender, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
René Stender har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos IS Sport 1 A/S der præsenterede et overskud på 1.487' DKK.
René har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 2004 til 2013 hos HERNING CITY FORENING.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Torben Nielsen.