Joan Ahm
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROCONEX INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 859' DKK ORØ BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -513' DKK ORØ BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 5.905' DKK ORØ BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 9.064' DKK ORØ BRUGSFORENING (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ORØ BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I FGU Nordsjælland (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 i PROCONEX INTERNATIONAL A/S (tidligere WITEC MASKINFABRIK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Joan Ahm i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 12. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. november 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
ORØ BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
ORØ BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
ORØ BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022 -
ORØ BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022
Blå bog (fortsat)
Joan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - 21.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2022 - 08.11.2022
Bestyrelsesmedlem
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - 30.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2001 - 12.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Joan Ahm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ORØ BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 707' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ORØ BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 513' DKK.
Joan har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2001 til 2004 hos PROCONEX INTERNATIONAL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Jimmy Holmen Thorslev.