Peter Boje Tylvad
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BP Soendergaard A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.499' DKK BP Soendergaard A/S (2021-22) |
Største underskud: | -9.697' DKK BP Soendergaard A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.019' DKK SOENDERGAARD ApS (Nu: Tylvad 2 Invest ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 20.166' DKK BP Soendergaard A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos BP Soendergaard A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af Tylvad 2 Invest ApS (13 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 hos BP Soendergaard A/S (tidligere BP ELECTRIC A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Boje Tylvad i 3 år 6 måneder, inden stoppet den 25. august 2005.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 496' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tylvad udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TYLVAD INVEST ApS
Via TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS -
BP Soendergaard A/S
Via TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS -
BP ELECTRIC HOLDING ApS
Via TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS -
Tylvad 2 Invest ApS
Via TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS
Direktørposter (3)
-
Tylvad 2 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2011 -
TYLVAD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2016 -
TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
BP Soendergaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Power Group Grenaa ApS (Nu: Group Grenaa ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022 -
Byens Sprøjtelakering ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Tylvad Skovbrug (Nu: Tylvad udlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,08% -
Stifter og Ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.04.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2002 - 25.08.2005
Bestyrelsesmedlem
19.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2020 - 16.08.2023
Reel ejer
17.08.2023 - 10.09.2023
Reel ejer
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,64% -
Direktør og Reel ejer
27.07.2018 - 17.02.2022
Ejerandel: 33,33%
Peter Boje Tylvad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -466' DKK. Igennem sit holdingselskab TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS har Peter dermed også ejerandele i TYLVAD INVEST ApS (100%), BP Soendergaard A/S (50-66.65%), BP ELECTRIC HOLDING ApS (10-14.99%) samt Tylvad 2 Invest ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Boje Tylvad, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Power Group Grenaa ApS (Nu: Group Grenaa ApS) fremviste et overskud på 570' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS fremviste et underskud på 1.134' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 496' DKK (BP Soendergaard A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 231' DKK (TYLVAD HOLDING, GRENAA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.481' DKK (SOENDERGAARD ApS (Nu: Tylvad 2 Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.641' DKK (BP Soendergaard A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Esben Møller.