Lars Gjødsbøl
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALTO INTERNATIONAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 325.977' DKK MICRO MATIC A/S (2017-18) |
Største underskud: | -532.296' DKK GENAN A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.243.086' DKK MICRO MATIC A/S (2023-24) |
Største gæld: | 480.496' DKK GENAN HOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 332 årsværk hos JUNCKERS HOLDING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af NILFISK A/S (11 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 hos ALTO INTERNATIONAL A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Lars Gjødsbøl i 5 år 7 måneder, før stoppet d. 21. august 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gjødsbøl Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gjødsbøl Invest ApS
Via Gjødsbøl Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Gjødsbøl Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2019 -
MICRO MATIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
Gjødsbøl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Ubiqisense ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2020
Ejendomme (7)
Tidslinje (25)
-
MICRO MATIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
JUNCKERS HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2020 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Gjødsbøl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gjødsbøl Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 263' DKK. Igennem holdingselskabet Gjødsbøl Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i Gjødsbøl Invest ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Gjødsbøl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor MICRO MATIC A/S kunne offentliggøre et overskud på 151.748' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S kunne offentliggøre et underskud på 4.579' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 151.748' DKK (MICRO MATIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.757' DKK (UbiqiSense ApS (Nu: Ubiqisense ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.243.086' DKK (MICRO MATIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 263' DKK (Gjødsbøl Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kristine Gjødsbøl.