Peter Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELKOMPAGNIET AF 2002 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 679' DKK FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -23' DKK CONSYS A/S (Nu: CONSYS ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.278' DKK FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.010' DKK Klimaventi ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af ELKOMPAGNIET AF 2002 ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 hos ELKOMPAGNIET AF 2002 ApS (tidligere COMMISSION NETWORK ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Fisker i 12 år 8 måneder, inden stoppet den 23. september 2014.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MOLHØJ EL ApS
Ejerandel: 100% -
MOLHØJ HOLDING APS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Billigsol ApS
Via MOLHØJ EL ApS -
Selskabet af 01.03.2022 ApS UNDER KONKURS
Via MOLHØJ EL ApS -
Klimaventi ApS
Via MOLHØJ EL ApS
Direktørposter (4)
-
MOLHØJ EL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2014 -
Billigsol ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2017 -
Klimaventi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2022 -
MOLHØJ HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2024
Tidslinje (16)
-
MOLHØJ HOLDING APS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
MOLHØJ HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Klimaventi ApS (Nu: Selskabet af 01.03.2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
02.06.2021 - 07.05.2024
Ejerandel: 42,5% -
Reel ejer
14.01.2015 - 07.02.2024
Ejerandel: 50%
Peter Fisker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOLHØJ HOLDING APS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab MOLHØJ HOLDING APS har Peter dermed også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Fisker, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS) landede et overskud på 679' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS) landede et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 528' DKK (FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (Klimaventi ApS (Nu: Billigsol ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.278' DKK (FISKERS EL IVS (Nu: MOLHØJ EL ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (Klimaventi ApS (Nu: Billigsol ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lars Raymond Hird.