Allan Thaarup Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AC Farming-Give A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.427' DKK SØVANG SVINEPRODUKTION A/S (2023) |
Største underskud: | -9.016' DKK RISGÅRDENS SVINEPRODUKTION ApS (2021) |
Største egenkapital: | 39.776' DKK RISGÅRDENS SVINEPRODUKTION ApS (2023) |
Største gæld: | 76.939' DKK GRØNDAL SVINEPRODUKTION A/S (Nu: AC Farming-Give A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SØVANG SVINEPRODUKTION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DKA Design ApS (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 ved AC Farming-Give A/S (tidligere GRØNDAL SVINEPRODUKTION A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Thaarup Christensen i 4 måneder, før stoppet den 24. juni 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor avl af smågrise. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 5.751' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DKA Design ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DKA Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2020
Tidslinje (20)
-
SE-Christensen v/Allan Thaarup Christensen (Nu: A Woodchop) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
DKA Design ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
DKA Design ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.05.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2002 - 24.06.2002
Bestyrelsesmedlem
14.05.2010 - 24.05.2010
Direktør
24.05.2010 - 21.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2006 - 06.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2006 - 03.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DKA Design ApS kunne fremvise et overskud på 157' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.427' DKK (SØVANG SVINEPRODUKTION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.776' DKK (RISGÅRDENS SVINEPRODUKTION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22.264' DKK (SØVANG SVINEPRODUKTION A/S).