Henrik Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.684' DKK A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S) (2022) |
Største underskud: | -13' DKK NUUK GOLFBANE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 10.124' DKK A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S) (2022) |
Største gæld: | 12.768' DKK A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Mælkebøttecentret (19 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 i KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S (tidligere A/S PSE 17 NR. 1196) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Henrik Sørensen i 12 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor banker, sparekasser og andelskasser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 5.113' DKK.
Ejendomme (5)
Tidslinje (20)
-
KALAALLIT EJENDOMME A/S (Nu: KALAALLIT EJENDOMME ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
KALAALLIT EJENDOMME A/S (Nu: KALAALLIT EJENDOMME ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2019
Registreringsdato: 02.10.2019 -
KALAALLIT EJENDOMME A/S (Nu: KALAALLIT EJENDOMME ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2019
Registreringsdato: 02.10.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.09.2004 - 28.05.2020
Direktør
14.09.2004 - 02.10.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.12.2001 - 01.07.2014
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 09.10.2018
Ejer
01.07.2014 - 10.10.2018
Bestyrelsesmedlem
10.10.2018 - 26.03.2019
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2006 - 05.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2002 - 13.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S) der præsenterede et overskud på 2.710' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år fra 2004 til 2019 hos KALAALLIT EJENDOMME ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.113' DKK (A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (NUUK GOLFBANE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.715' DKK (A/S PSE 17 NR. 1196 (Nu: KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 556' DKK (NUUK GOLFBANE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Preben Kold Larsen.