Ib Bjerglund Nielsen
Erhvervsaktiv: | 21. feb. 2002 - 29. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | Swisspearl Danmark Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.215' DKK DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S) (2021) |
Største underskud: | -117.634' DKK DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.266.201' DKK DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S) (2021) |
Største gæld: | 1.542.477' DKK DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARLA FOODS AMBA (11 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ib Bjerglund Nielsen. Første gang Ib var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2002 i Swisspearl Danmark Holding A/S (tidligere DANSK ETERNIT HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ib Bjerglund Nielsen i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 60.146' DKK.
Tidslinje (8)
-
ARLA FOODS AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
HIMMERLAND ERHVERV ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2017
Registreringsdato: 16.10.2017 -
HIMMERLAND ERHVERV ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2017
Registreringsdato: 15.06.2017
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 16 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.05.2013 - 29.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2010 - 14.06.2017
Bestyrelsesmedlem
15.06.2017 - 16.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2002 - 31.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Bjerglund Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i HIMMERLAND ERHVERV ApS der præsenterede et overskud på 49' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i HIMMERLAND ERHVERV ApS der præsenterede et underskud på 176' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2013 til 2024 hos ARLA FOODS AMBA.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53' DKK (HIMMERLAND ERHVERV ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60.146' DKK (DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.215.532' DKK (DANSK ETERNIT HOLDING A/S (Nu: Swisspearl Danmark Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.118' DKK (HIMMERLAND ERHVERV ApS).