Thomas Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER STEEN HANSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 414' DKK FACAS ApS (2018-19) |
Største underskud: | -2.266' DKK PATENTSELSKABET AF 10. DECEMBER 2010 ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.020' DKK THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.428' DKK FACAS ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JumpXgroup Partner ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS (17 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2002 ved PETER STEEN HANSEN ApS (tidligere HOLDINGSELSKABET AF 01.03.2002 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Thomas Christian Hansen i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 8. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. juli 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FACAS ApS
Via THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS -
JumpXgroup Partner ApS
Via THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS -
Patentselskabet af 24. november 2017 ApS
Via JumpXgroup Partner ApS
Direktørposter (3)
-
THOMAS CHRISTIAN HANSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2006 -
FACAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2014 -
JumpXgroup Partner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
SSM INVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
SSM INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2021
Registreringsdato: 08.10.2021 -
PATENTSELSKABET AF 10. DECEMBER 2010 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2019
Registreringsdato: 07.04.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.07.2015 - 08.10.2021
Ejer
15.06.2016 - 29.11.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor FACAS ApS landede et overskud på 414' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor PATENTSELSKABET AF 10. DECEMBER 2010 ApS landede et underskud på 477' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lennon Thore Jeppe Grenåe.